Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, co. 1, del dlgs n.33/2013
- Titolari di incarichi politici;
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14, co.1-bis, del dlgs n. 33/2013
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (direttori generali);
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali);
- Uffici di Gabinetto;
Titolari di incarichi dirigenziali cessati
- Dirigenti cessati;
-Componenti Uffici di Gabinetto cessati;
Cessati dal mandato politico
Roberto Frongia cessato il 23 dicembre 2020
- Roberto Frongia [file.zip];
Gianni Lampis cessato il 25 novembre 2022
-Gianni Lampis [file.zip];
Gabriella Murgia cessata il 25 novembre 2022
-Gabriella Murgia [file.zip];
Mario Nieddu cessato il 25 novembre 2022
-Curriculum [file.pdf]
-Dichiarazioni 2019 [file.zip];
-Dichiarazioni 2020 [file.zip];
-Dichiarazioni 2021 [file.zip]
Quirico Sanna cessato il 25 novembre 2022
Giorgio Todde cessato il 14 settembre 2022
- Curriculum;
- Dichiarazioni 2020;
- Dichiarazioni 2021;
Alessandra Zedda cessata l'8 novembre 2022
-Curriculum [file.pdf];
-Dichiarazioni 2020 [file.zip];
-Dichiarazioni 2021 [file.zip];
- Titolari di incarichi politici;
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14, co.1-bis, del dlgs n. 33/2013
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (direttori generali);
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali);
- Uffici di Gabinetto;
Titolari di incarichi dirigenziali cessati
- Dirigenti cessati;
-Componenti Uffici di Gabinetto cessati;
Cessati dal mandato politico
Roberto Frongia cessato il 23 dicembre 2020
- Roberto Frongia [file.zip];
Gianni Lampis cessato il 25 novembre 2022
-Gianni Lampis [file.zip];
Gabriella Murgia cessata il 25 novembre 2022
-Gabriella Murgia [file.zip];
Mario Nieddu cessato il 25 novembre 2022
-Curriculum [file.pdf]
-Dichiarazioni 2019 [file.zip];
-Dichiarazioni 2020 [file.zip];
-Dichiarazioni 2021 [file.zip]
Quirico Sanna cessato il 25 novembre 2022
Giorgio Todde cessato il 14 settembre 2022
- Curriculum;
- Dichiarazioni 2020;
- Dichiarazioni 2021;
Alessandra Zedda cessata l'8 novembre 2022
-Curriculum [file.pdf];
-Dichiarazioni 2020 [file.zip];
-Dichiarazioni 2021 [file.zip];